云南省政府网站最新更新显示,王学勤已任云南省人民政府党组成员。
6天前的8月28日,云南省科技厅与香港科技大学签署战略合作协议,在中医药产业发展、科技成果转化、科研平台建立、科技人才引培等方面开展科技合作。王学勤以云南省科技厅党组书记、厅长的身份出席签约仪式。至此番履新。
王学勤现任云南省人民政府党组成员,省政府办公厅党组书记,省科技厅厅长、党组书记,省科学技术协会副主席(兼)。
王学勤出生于1968年10月,在职博士研究生学历,中共党员。
他先后担任过中国农村技术开发中心生物资源处副处长、处长、农业攻关处处长,科技部农村科技司农业处处长、信息中心副主任,云南玉溪市委常委、副市长(挂职),云南省科技厅副厅长等职。
2018年任昆明理工大学党委副书记、校长,2021年出任云南省科技厅厅长、党组书记。
今年8月1日,云南省人大常委会会议通过决定免职名单,决定免去李石松的省人民政府副省长职务,决定免去孙灿的省人民政府秘书长职务。两人均已被查。孙灿被免前任云南省人民政府秘书长、党组成员,省政府办公厅党组书记。
据川观新闻9月4日消息,四川省委决定:吴群刚同志任中共攀枝花市委委员、常委、书记;张正红同志不再担任中共攀枝花市委书记、常委、委员职务,另有任用。
吴群刚生于1974年4月,浙江义乌人,中共党员,研究生学历,管理学博士,毕业于清华大学经济管理学院管理科学与工程专业。
曾任北京市人口和计划生育委员会副主任、党组成员,北京市委社会工作委员会委员、北京市社会建设工作办公室副主任,怀柔区副区长,中国科学院北京综合研究中心主任等职,2013年挂职任四川省绵阳市委副书记。
挂职结束后,吴群刚留在四川工作,2015年任四川省科学技术协会党组书记、副主席,2016年任南充市委副书记、代市长,2017年1月当选南充市市长,2021年任四川省科学技术厅党组书记、厅长,至此番履新。
黄江出生于1971年4月,广西桂林人,研究生,中共党员,广西师范大学外语系英美文学专业毕业,研究生学历,文学硕士。
曾任县级贺州市副市长,贺州市(地级市)八步区副区长,贺州市外事侨务办公室主任,贺州市委副秘书长、办公室主任等职。
2009年11月任广西壮族自治区外事办公室副主任。2012年至2013年,她挂职任外交部边界与海洋事务司副司长。
2017年任北海市副市长、市委宣传部部长,2018年2月同时任北海市委常委,2020年2月任北海市委常委、常务副市长。
2021年8月,她任防城港市代市长,9月当选市长。至此番拟任新职。
今年5月,防城港市委书记谭丕创任广西壮族自治区政府副主席。
徐青森出生于1971年7月,中共党员,法学博士,中国人民大学法学院副教授,中国国际私法学会理事。
2015年2月,任教育部社会科学司副司长。2016年12月,任教育部高等教育司副司长。2021年3月,任教育部社会科学司司长。
徐青森研究方向为中国国际私法,参与编著《国际私法》、《国际法与国际私法案例分析》等教材或教参,并有《俄罗斯民事诉讼立法改革》、《2001年国际私法学研究回顾与展望》、《律师资格考试复习指导》等多篇论文发表。
此番免去人事司司长职务的何光彩,已于今年6月任教育部副部长。
马强出生于1973年7月,北京市人,中共党员,大学学历,工程硕士。
曾任北京市顺义区大孙各庄镇党委副书记、镇长,区委组织部常务副部长(正处级),北小营镇党委书记,顺义区委临空经济核心区工委副书记、北京临空经济核心区管委会副主任(正处级)、一级调研员,顺义区发展和改革委员会党组书记、主任、二级巡视员等职。
2021年12月任北京市门头沟区党组成员、副区长,至此番拟履新。
来源:各地官网,仅供分享交流,图文版权归原作者。侵删。