2024 年 9 月 6 日曲靖市纪委监委消息,曲靖市麒麟区职业教育(集团)有限公司党委书记、董事长丁国强因涉嫌严重违纪违法,目前正接受沾益区纪委监委纪律审查和监察调查。
图源:麒麟区职业教育(集团)
丁国强于 2023 年 9 月被提名为区属国有企业正职人选,同年 10 月 23 日被任命为麒麟区职业教育(集团)有限公司董事长,履新不到一年时间。
最近这两个月,
多名城投集团董事长、总经理被查!
省级:
7月22日,原云南城投集团董事长许雷涉嫌重大职务犯罪漏罪被查;
7月22日,上海城投集团副总裁胡欣被查;
6月26日,山东水发集团有限公司原董事长王振钦被开除党籍;
6月24日,山东国惠投资控股集团有限公司原董事长尹鹏被逮捕;
6月24日,甘肃省机场投资管理有限公司原副总经理戢一鸣被逮捕。
副省级:
7月22日,原深圳市人才安居集团董事长贾保安被查;
6月30日,深圳市水务(集团)有限公司原董事长孙波被查;
市级:
7月19日,云南省临沧市城乡建设开发集团副总经理唐永盛主动投案接受调查;
7月18日,湖北省荆门市城市建设投资控股集团原总经理丰金亮被查;
7月17日,山东省枣庄市基础设施投资发展集团有限公司总经理王磊被查;
7月11日,安徽省宣城市城市建设集团有限公司董事长杨帆被查;
7月9日,云南省曲靖市发展投资集团有限公司董事长龚云雷被查;
区县级:
7月6日,湖南省湘潭九华投资控股集团有限公司原董事长乐强被查;
6月28日,重庆市江津区滨江新城开发建设集团有限公司董事长唐忠琪被查;
6月28日,重庆武隆城市发展(集团)有限公司董事长黄亚军被查;
据云南省监委消息:许雷(原云南省城市建设投资集团有限公司党委书记、董事长)涉嫌重大职务犯罪漏罪,目前正接受云南省监委监察调查。
公开资料显示,许雷出生于1966年10月,2009年7月开始担任云南省城市建设投资集团有限公司董事长,任该职长达10年。
值得一提的是,许雷早在5年前,已主动投案。
2019年5月,云南省城市建设投资集团有限公司党委书记、董事长许雷涉嫌严重违纪违法,主动投案。
经查,许雷丧失理想信念,背弃初心使命,毫无党性原则,在政治上,毫无信仰,毫无敬畏,对党不忠诚不老实,搞两面派,做“两面人”,为自身职务升迁,毫无政治底线,千方百计攀附领导干部及其家属,毫无从严治党的意识和行动,履行主体责任不力,甚至利用职权徇私干预正常的纪检监察工作,威胁纪检干部,严重污染城投集团政治生态,给党组织造成严重损害和不良影响;在经济上,贪婪无度,收受礼品、礼金,卖公营私,与不法商人沆瀣一气,大肆敛财,收受巨额财物;在工作上,不讲原则,无视规矩,肆意决策,损害国家利益;在生活上,极度奢靡,肆无忌惮追求享乐,腐化堕落,道德败坏,追求庸俗、低级趣味,大搞权色、钱色交易。
随后,云南省纪委监委发布通报,对2015年至2019年云南城投集团部分领导干部违规乘坐飞机头等舱等问题进行曝光,其中就包括集团原党委书记、董事长许雷,违规乘坐飞机头等舱222次,超标金额286294元。
据云视新闻七彩云客户端消息,2020年4月23日,大理白族自治州中级人民法院在昆明公开开庭审理云南省城市建设投资集团有限公司原党委书记、董事长许雷涉嫌犯受贿罪、行贿罪、国有公司人员滥用职权罪一案。
公诉机关指控:
1999年至2019年期间,被告人许雷多次收受他人贿送的巨额财物,共计折合人民币6529万余元,2000年至2009年期间,许雷分二十次共向中共云南省委原书记秦光荣行贿人民币60万元,谋取不正当利益;2010年至2018年期间,许雷超越职权,擅自决定违规收购重组某房地产项目,违规决策启动推进某高尔夫球场项目,造成国有资产损失共计16347万余元。
庭审中,法庭围绕指控事实进行了法庭调查,组织控辩双方就指控的犯罪事实、定罪、量刑及法律适用等问题进行了法庭辩论,各方充分发表了意见,被告人作了最后陈述,对检察机关指控的犯罪事实供认不讳,并当庭表示认罪悔罪。法庭依法保障了被告人、辩护人的诉讼权利。
沈雷简历
1988年07月—1992年08月,任云南省第二安装工程公司见习施工员、施工员;
1992年08月—1997年01月,任云南省第二安装工程公司第一工程处副主任;
1997年01月—1998年10月,任云南建工集团总公司海南公司经理;
1998年10月—2001年03月,任云南建工集团总公司海南公司总经理;
2001年03月—2003年07月,任云南建工集团总公司总经理助理、海外部经理,云南中建工程公司经理兼云南晨光房地产公司董事长;
2003年07月—2005年05月,任云南建工集团总公司副总经理、党委委员;
2005年05月—2007年08月,任云南省开发投资有限公司副总经理、党委委员,云南省城市建设投资有限公司董事长;
2007年08月—2009年07月,任云南省投资控股集团有限公司副总裁、党委委员,云南省城市建设投资有限公司董事长、党委书记;
2009年07月—2011年01月,任云南省城市建设投资集团有限公司董事长、党委书记;
2011年01月—2011年11月,任云南省城市建设投资集团有限公司党委书记、董事长;
2011年11月—2014年07月,任云南省城市建设投资集团有限公司董事长、党委书记,诚泰财产保险股份有限公司董事长;
2014年07月—2016年03月,任云南省城市建设投资集团有限公司董事长、党委副书记,诚泰财产保险股份有限公司董事长;
2016年03月—2016年12月,任云南省城市建设投资集团有限公司董事长、党委副书记,诚泰财产保险股份有限公司党委书记、董事长;
2016年12月—2019年11月,任云南省城市建设投资集团有限公司党委书记、董事长
投稿✓爆料✓合作:
微信/QQ:454347228