“安徽先锋”消息,日前省委决定:吴劲同志任滁州市委书记。
吴劲出生于1969年,最早在合肥市工作,担任过合肥市对外贸易经济合作局局长、党组书记,庐阳区委副书记、区长,庐阳区委书记,庐江县委书记。
2016年8月,吴劲调任铜陵市委常委、组织部部长,2018年12月又任铜陵市委常委、组织部部长、统战部部长。2019年2月,吴劲调任马鞍山市委常委、副市长,2020年3月任马鞍山市委副书记。
2021年3月,吴劲来到滁州市任职,次月正式当选滁州市市长至今。
“安徽先锋”消息,日前省委决定:吴劲同志任滁州市委书记。
吴劲出生于1969年,最早在合肥市工作,担任过合肥市对外贸易经济合作局局长、党组书记,庐阳区委副书记、区长,庐阳区委书记,庐江县委书记。
2016年8月,吴劲调任铜陵市委常委、组织部部长,2018年12月又任铜陵市委常委、组织部部长、统战部部长。2019年2月,吴劲调任马鞍山市委常委、副市长,2020年3月任马鞍山市委副书记。
2021年3月,吴劲来到滁州市任职,次月正式当选滁州市市长至今。