近期多家央企发生人事变动:
1
文岗任中国有色矿业集团有限公司党委书记、董事长,免去其中国化学工程集团有限公司党委副书记、党委常委、董事职务,不再担任中国化学工程集团有限公司总经理职务;聘任王伟、马泽平、陈壁、葛小春为中国化学工程集团有限公司外部董事。
前任董事长奚正平(男,汉族,1966年1月生,安徽芜湖人,1988年8月参加工作,1992年5月加入中国共产党,研究生学历,工学博士,教授,教授级高级工程师,博士生导师)现任中国诚通控股集团有限公司党委书记、董事长。
2
孔繁新任中国农业发展集团有限公司党委书记、董事长,不再担任中国农业发展集团有限公司总经理职务。
孔繁新,男,中共党员。先后在多家央企任职,主要历任中国国新控股有限责任公司副总经理;中国普天信息产业集团有限公司党委副书记;中国有色矿业集团有限公司党委副书记;2024年2月起任中国农业发展集团有限公司党委副书记、董事、总经理。
前任董事长为曹江林 ,男,汉族,1966年10月生,安徽太湖人,1984年8月参加工作,中共党员,工商管理硕士,研究员。长期在中国建材集团任职,提前卸任,未公布新的去向。
3
刘显清任中国民航信息集团有限公司党委常委,不再担任中国有研科技集团有限公司总会计师职务。
4
申兆军任中国航空油料集团有限公司党委书记、董事长,不再担任中国航空油料集团集团有限公司总经理职务。
5
张国强任中国黄金集团有限公司党委委员、纪委书记。
6
何学义任中国检验认证(集团)有限公司党委委员、纪委书记;孔祥月不再担任中国检验认证(集团)有限公司副总经理职务,退休。
7
免去马明伟的中国能源建设集团有限公司党委副书记、党委常委职务,退休。
8
吴志新不再担任中国汽车技术研究中心有限公司副总经理职务,退休。
吴志新,男,1964年出生(满60岁),天津大学电气与自动化工程学院控制理论与控制工程专业教授,博士研究生导师。长期在本中心工作。